>>>十八大后人事调整一览<<<
【浙江】日前,中共中央决定:夏宝龙同志任浙江省委书记。资料显示,夏宝龙2011年8月任浙江省代省长,2012年1月任省长。为十五届、十六届、十七届中央候补委员,十八届中央委员。 >>>详细 留言
12月18日,浙江省召开省委全委扩大会议,中共中央组织部副部长张纪南在会上宣布中央决定,提名李强同志为浙江省省长候选人。 >>>详细
【陕西】日前,中共中央决定:赵正永同志任陕西省委书记。资料显示,2001年6月起,赵正永先后担任陕西省委常委、政法委书记,省委常委、副省长,省委副书记、副省长、代省长,2011年1月任陕西省省长,为十八届中央委员。 >>>详细 留言
12月18日下午,陕西省委全委(扩大)会议召开,中央组织部副部长王尔乘 出席会议,宣布中共中央决定,娄勤俭任陕西省委副书记,提名娄勤俭为陕西省长候选人。>>>详细
【吉林】日前,中共中央决定:王儒林同志任吉林省委书记。资料显示,2010年1月,王儒林任吉林省委副书记、省长,是十七届中央候补委员、十八届中央委员。 >>>详细 留言
夏宝龙(资料图)
新华网北京12月18日电 日前,中共中央决定:夏宝龙同志任浙江省委书记。
夏宝龙简历 >>>视频集
夏宝龙同志,汉族,1952年12月生,天津市人,1973年11月加入中国共产党,1969年8月参加工作,北京大学经济学院政治经济学专业在职研究生毕业,在职研究生学历。
1969.08----1970.01任河北大学附属中学教师;
1970.01----1972.10历任天津市河西区解放南路小学教师,解放南路小学团支部书记;
1972.10----1975.01为共青团天津市河西区委干部;
1975.01----1976.01在天津师范学院政教系进修班学习;
1976.01----1982.07任共青团天津市河西区委常委、区委副书记;
1982.07----1983.11任共青团天津市河西区委书记;
1983.11----1984.08任中共天津市河西区委街道部部长;
1984.08----1985.12任中共天津市河西区体院北街党委书记(其间:1980.10----1985.01在天津市河西区职工大学中文专业在职学习);
1985.12----1991.08任天津市河西区人民政府副区长、区人民政府党组成员;
1991.08----1993.10任中共天津市河西区委常委、区人民政府常务副区长、区人民政府党组副书记;
1993.10----1996.06任中共天津市河西区委副书记、区人民政府区长、区人民政府党组书记;
1996.06----1997.10任中共天津市河西区委书记、区人民政府区长、区人民政府党组书记、中国人民解放军天津市河西区人民武装部党委第一书记(其间:1994.09----1997.07在中共天津市委党校马克思主义哲学专业在职研究生学习;1995.09----1996.07在中共中央党校一年制中青年干部培训班学习);
1997.10----1998.05任天津市人民政府副市长、市人民政府党组成员;
1998.05----2002.07任中共天津市委常委、市人民政府副市长、市人民政府党组副书记(其间:1999.09----2002.07在北京大学经济学院政治经济学专业在职研究生学习);
2002.07----2003.11任中共天津市委常委、市人民政府常务副市长、市人民政府党组副书记;
2003.11----2004.01任中共浙江省委副书记;
2004.01----2007.06任中共浙江省委副书记兼省委政法委员会书记、省社会治安综合治理委员会主任;
2007.06----2011.08任中共浙江省委副书记;
2011.08----2012.01任中共浙江省委副书记、省人民政府代省长、省人民政府党组书记;
2012.01----现在任中共浙江省委副书记、省人民政府省长、省人民政府党组书记。
夏宝龙同志是中共第十五届、十六届、十七届中央候补委员。
赵正永(资料图)
新华网北京12月18日电 日前,中共中央决定:赵正永同志任陕西省委书记。
赵正永同志简历:>>>视频集
>>>央视网独家采访时任陕西省长赵正永(2012年)
>>>央视网独家采访时任陕西常务副省长赵正永(2010年)
1951年3月生,安徽马鞍山人,1968年11月参加工作,1973年11月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
1968年11月至1970年11月为安徽省宣城地区水阳公社知青;
1970年11月至1974年10月为安徽省马钢公司修建部机动车间工人,后任秘书科秘书;
1974年10月至1977年8月在中南矿冶学院材料系金属物理专业学习;
1977年8月至1979年6月为安徽省马钢公司钢铁研究所物理室技术干部,复查办办事员;
1979年6月至1982年8月任安徽省马钢公司钢铁研究所团委书记、公司团委副书记;
1982年8月至1983年5月任安徽省马鞍山市团委书记、党组书记;
1983年5月至1985年9月任安徽省马鞍山市委常委、市团委书记(其间:1983年9月至1985年7月在中央党校培训部学习);
1985年9月至1988年3月任安徽省马鞍山市委常委、秘书长;
1988年3月至1992年5月任安徽省马鞍山市委副书记;
1992年5月至1993年4月任安徽省黄山市委副书记;
1993年4月至1998年4月任安徽省黄山市委书记;
1998年4月至2000年5月任安徽省公安厅厅长、党委书记,武警安徽省总队第一政委、党委第一书记;
2000年5月至2001年6月任安徽省委政法委书记,省公安厅厅长、党委书记,武警安徽省总队第一政委、党委第一书记;
2001年6月至2005年1月任陕西省委常委、政法委书记(其间:2002年9月至2002年12月在中央党校省部班学习);
2005年1月至2005年8月任陕西省委常委,副省长、党组副书记,省委政法委书记;
2005年8月至2010年5月任陕西省委常委,副省长、党组副书记(其间:2006年11月至2007年1月在中央党校省部班学习;2007年8月至2007年12月在美国哈佛大学作访问学者);
2010年5月至2010年6月任陕西省委副书记,副省长、党组副书记;
2010年6月以后任陕西省委副书记,副省长、党组书记。
2010年6月 任陕西省代省长。
2011年1月—— 当选陕西省省长。
中共十五大、十六大、十七大代表,十一届全国人大代表,省第十一次党代会代表,省十一届人大代表。
王儒林(资料图)
新华网北京12月18日电日前,中共中央决定:王儒林同志任吉林省委书记。
王儒林同志简历: >>>视频集
男,汉族,1953年4月生,河南濮阳人,1973年11月加入中国共产党,1969年4月年参加工作,吉林大学经济管理学院国民经济计划与管理专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士。
1969.04-1970.06 吉林省抚松县露水河镇下乡知识青年
1970.06-1974.04 吉林省露水河林业局线路队工人、团支部书记
1974.04-1975.03 吉林省露水河林业局团委副书记
1975.03-1975.05 吉林省直机关第一期青干班学习
1975.05-1984.03 吉林省农林办公室、省委农工部、省委农研室干事
1984.03-1985.07 吉林省前郭县八郎乡党委副书记、书记
(1980.09-1985.07在吉林农业大学农经专业在职大学学习)
1985.07-1986.11 吉林省前郭县副县长
1986.11-1987.08 共青团吉林省委副书记、党组副书记
1987.08-1991.04 共青团吉林省委书记、党组书记
1991.04-1992.10 吉林省四平市委副书记
1992.10-1993.01 吉林省通化市委副书记、副市长、代市长
1993.01-1994.10 吉林省通化市委副书记、市长
(1990.08-1993.04在吉林大学经济管理学院国民经济计划与管理专业在职研究生学习,获经济学硕士学位)
1994.10-1995.04 吉林省通化市委书记
1995.04-1997.12 吉林省通化市委书记兼市人大常委会主任(其间:1996.09-1997.07在中央党校中青班学习)
1997.12-1998.04 吉林省延边朝鲜族自治州委书记
1998.04-2000.12 吉林省委常委、延边朝鲜族自治州委书记
2000.12-2001.12 吉林省委常委、政法委书记
2001.12-2004.12 吉林省委常委、副省长
2004.12-2007.03 吉林省委常委、长春市委书记
2007.03-2007.05 吉林省委常委
2007.05-2009.12 中共吉林省委副书记
2009.12-2010.1 吉林省副省长,吉林省代省长
2010.1- 吉林省省长
中共第十六届、第十七届中央候补委员
中国公众新闻摘编:亓淦玉 |